RENZ MARKUS GERHARD
Informe ejecutivo de RENZ MARKUS GERHARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RENZ MARKUS GERHARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OFFICE PEOPLE SPAIN ETT SL | Socio Unico | 26/07/2023 |
VINCULACIONES DE RENZ MARKUS GERHARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RENZ MARKUS GERHARD
Empresa: TUNIXX RELY SL
Administrador Unico
- Renz Markus Gerhard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 98674, I/A 3 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-07
Empresa: TUNIXX RELY SL
Administrador Unico
- Renz Markus Gerhard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3036 , F 76, S 8, H PM 98674, I/A 1 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-07
Empresa: TUNIXX RELY SL
Socio Único
- Renz Markus Gerhard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3036 , F 76, S 8, H PM 98674, I/A 1 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-07
Empresa: RENZ OFFICE MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Renz Markus Gerhard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3016 , F 180, S 8, H PM 97514, I/A 1 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-146-07
Empresa: RENZ OFFICE MANAGEMENT SL
Socio Único
- Renz Markus Gerhard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3016 , F 180, S 8, H PM 97514, I/A 1 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-146-07
Información de RENZ MARKUS GERHARD
Mostramos los datos de RENZ MARKUS GERHARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RENZ MARKUS GERHARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos