RENTERO SOTO MANUEL
Informe ejecutivo de RENTERO SOTO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RENTERO SOTO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACION GANADERA LOS LENTISCARES SL | Administrador Unico | 06/05/2016 |
VINCULACIONES DE RENTERO SOTO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RENTERO SOTO MANUEL
Empresa: LIDIA Y CAZA SL
Administrador Solidario
- Oriola Lijarcio Ramon
- Rentero Ferragut Jose Juan
- Rentero Soto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 287 , F 104, S 8, H J 10509, I/A 3 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-23
Administrador Unico
- Rentero Soto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577 , F 72, S 8, H J 21881, I/A 1 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-23
Empresa: MANUEL RENTERO TRILLO SL
Administrador Solidario
- Rentero Ferragut Jose Juan
- Rentero Soto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 44, S 8, H J 519, I/A 4 (11/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-23
Empresa: LIDIA Y CAZA SL
Administrador Solidario
- Oriola Lijarcio Ramon
- Rentero Ferragut Jose Juan
- Rentero Soto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 287 , F 104, S 8, H J 10509, I/A 2 (08/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-135-23
Empresa: MANUEL RENTERO TRILLO SL
Administrador Solidario
- Rentero Ferragut Jose Juan
- Rentero Soto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 107, S 8, H J 519, I/A 3 (08/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-135-23
Información de RENTERO SOTO MANUEL
Mostramos los datos de RENTERO SOTO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RENTERO SOTO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos