RENTERO ADRIAN VICENTE
Informe ejecutivo de RENTERO ADRIAN VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE RENTERO ADRIAN VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARQUITECTONICA GEO DE EUROPA SL | Representante | 22/04/2022 | |
UNIGESTION VIAJES SL | Administrador Unico | 11/12/2012 | |
WINTERTHUR PYME FP | MRO.COMS.CTR | 03/02/2011 | |
ARQUITECTONICA DE PROYECTOS EUROPA SL | Administrador Unico | 07/11/2009 |
VINCULACIONES DE RENTERO ADRIAN VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RENTERO ADRIAN VICENTE
Empresa: RUVECAPITAL INVERSIONES SICAV
Auditor
Consejero Delegado
- Rentero Adrian Vicente
Consejero
- Rentero Adrian Vicente
- Revorio Gonzalez Maria Olga
- Sanz Pastor Revorio Carlos Maria
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
- Rentero Adrian Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17430 , F 207, S 8, H M 299130, I/A 22 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-28
Empresa: AZVERCA DE INVERSIONES SICAV
Liquidador Suplente
- Rentero Adrian Vicente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18799 , F 225, S 8, H M 327756, I/A 32 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-28
Empresa: AZVERCA DE INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Lombardia Maria Dolores
- Rentero Adrian Vicente
- Sanz Pastor Garcia Pilar
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
- Rentero Adrian Vicente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18799 , F 225, S 8, H M 327756, I/A 32 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-28
Empresa: ARQUITECTONICA GEO DE EUROPA SL
Administrador Unico
Representante
- Rentero Adrian Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43343 , F 117, S 8, H M 765707, I/A 1 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-28
Empresa: RUVECAPITAL INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
- Rentero Adrian Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17430 , F 207, S 8, H M 299130, I/A 21 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-28
Empresa: RUVECAPITAL INVERSIONES SICAV
Consejero
- Rentero Adrian Vicente
- Sanz Pastor Revorio Carlos Maria
Presidente
- Rentero Adrian Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17430 , F 206, S 8, H M 299130, I/A 20 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-28
Empresa: AZVERCA DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Rentero Adrian Vicente
Secretario
- Rentero Adrian Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18799 , F 224, S 8, H M 327756, I/A 31 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-28
Empresa: AGROPECUARIA MINGO SL
Administrador Unico
Representante
- Rentero Adrian Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21404 , F 134, S 8, H M 380599, I/A 4 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-28
Empresa: GANADERIA EL ESPINAR SL
Administrador Unico
Representante
- Rentero Adrian Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22377 , F 133, S 8, H M 399609, I/A 4 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-28
Empresa: NACAR SERVICIOS GENERALES SL
Administrador Unico
Representante
- Rentero Adrian Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18239 , F 100, S 8, H M 315953, I/A 5 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
VER MAS ACTOS
Información de RENTERO ADRIAN VICENTE
Mostramos los datos de RENTERO ADRIAN VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RENTERO ADRIAN VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos