RENTER VALDOVINOS PEDRO
Informe ejecutivo de RENTER VALDOVINOS PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RENTER VALDOVINOS PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ULISES INTERACTIVE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/01/2014 | 25/03/2014 |
ULISES INTERACTIVE SL | Apoderado | 28/10/2011 | 10/02/2014 |
VINCULACIONES DE RENTER VALDOVINOS PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RENTER VALDOVINOS PEDRO
Empresa: ULISES INTERACTIVE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Renter Valdovinos Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44158 , F 96, S 8, H B 323693, I/A 34 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-08
Empresa: ULISES INTERACTIVE SL
Apoderado
- Elias Viñeta Luis
- Gimenez Gomez Carlos
- Lara Garcia Marta
- Lopez Mateu Julio
- Marquez Rodriguez Eva
- Michael Wells Bannet
- Michael Wells Bannett
- Moreno Griñon Joaquin
- Ortuño Romagosa Jorge
- Ramirez Valencia Alfonso
- Renter Valdovinos Pedro
- Sellares Monros Francesc Xavier
- Sintes Riudavets Gabino
- Vazquez Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44158 , F 95, S 8, H B 323693, I/A 32 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
Empresa: ULISES INTERACTIVE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40031 , F 180, S 8, H B 323693, I/A 31 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-08
Empresa: ULISES INTERACTIVE SL
Apoderado
- Renter Valdovinos Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40031 , F 177, S 8, H B 323693, I/A 24 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-08
Información de RENTER VALDOVINOS PEDRO
Mostramos los datos de RENTER VALDOVINOS PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RENTER VALDOVINOS PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos