RENKEMA GERRIT JAN
Informe ejecutivo de RENKEMA GERRIT JAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RENKEMA GERRIT JAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCANIA COMMERCIAL VEHICLES RENTING SA | Consejero | 20/01/2011 | 30/11/2017 |
SCANIA FINANCE HISPANIA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA | Consejero | 29/09/2017 | 25/10/2017 |
SCANIA COMMERCIAL VEHICLES RENTING SA | Consejero Delegado Solidario | 20/01/2011 | 29/09/2017 |
SCANIA FINANCE HISPANIA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA | Consejero Delegado Solidario | 20/01/2011 | 07/03/2016 |
SCANIA FINANCE HISPANIA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA | Consejero | 20/01/2011 | 07/03/2016 |
SCANIA FINANCE HISPANIA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA | Presidente | 24/02/2015 | 17/06/2015 |
SCANIA COMMERCIAL VEHICLES RENTING SA | Presidente | 25/02/2015 | 11/06/2015 |
SCANIA FINANCE HISPANIA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA | Presidente | 20/01/2011 | 30/01/2013 |
SCANIA COMMERCIAL VEHICLES RENTING SA | Presidente | 20/01/2011 | 25/01/2013 |
VINCULACIONES DE RENKEMA GERRIT JAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RENKEMA GERRIT JAN
Consejero
- Renkema Gerrit Jan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36655 , F 150, S 8, H M 270313, I/A 53 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-28
Consejero
- Renkema Gerrit Jan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25117 , F 88, S 8, H M 270312, I/A 59 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-28
Consejero
- Renkema Gerrit Jan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25117 , F 88, S 8, H M 270312, I/A 58 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-193-28
Consejero
- Renkema Gerrit Jan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21087 , F 211, S 8, H M 270313, I/A 52 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-193-28
Consejero Delegado Solidario
- Renkema Gerrit Jan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21087 , F 211, S 8, H M 270313, I/A 52 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-193-28
Consejero Delegado Solidario
- Renkema Gerrit Jan
Consejero
- Renkema Gerrit Jan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25117 , F 87, S 8, H M 270312, I/A 57 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-28
Presidente
- Renkema Gerrit Jan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25117 , F 87, S 8, H M 270312, I/A 55 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-28
Presidente
- Renkema Gerrit Jan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21087 , F 211, S 8, H M 270313, I/A 50 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-28
Presidente
- Renkema Gerrit Jan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21087 , F 208, S 8, H M 270313, I/A 46 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Presidente
- Renkema Gerrit Jan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25117 , F 84, S 8, H M 270312, I/A 49 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-28
VER MAS ACTOS
Información de RENKEMA GERRIT JAN
Mostramos los datos de RENKEMA GERRIT JAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RENKEMA GERRIT JAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos