RENGIFO LLORENS BELEN
Informe ejecutivo de RENGIFO LLORENS BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RENGIFO LLORENS BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEDEX SOCIEDAD DE ESTUDIOS DISTRIBUCION Y EXPORTACIONES SL | Apoderado | 04/03/2013 | |
SEDEX SOCIEDAD DE ESTUDIOS DISTRIBUCION Y EXPORTACIONES SL | Vicepresidente | 16/05/2012 | |
SEDEX SOCIEDAD DE ESTUDIOS DISTRIBUCION Y EXPORTACIONES SL | Consejero | 16/05/2012 |
VINCULACIONES DE RENGIFO LLORENS BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RENGIFO LLORENS BELEN
Consejero
- Rengifo Calderon Santiago
- Rengifo Llorens Belen
- Rengifo Llorens Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Rengifo Llorens Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5924 , F 52, S 8, H M 96897, I/A 43 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-28
Consejero
- Rengifo Calderon Santiago
- Rengifo Llorens Belen
- Rengifo Llorens Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Rengifo Llorens Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5924 , F 51, S 8, H M 96897, I/A 42 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-28
Apoderado
- Rengifo Calderon Santiago
- Rengifo Llorens Belen
- Rengifo Llorens Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5924 , F 50, S 8, H M 96897, I/A 41 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-28
Consejero
- Rengifo Llorens Belen
Vicepresidente
- Rengifo Llorens Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5924 , F 50, S 8, H M 96897, I/A 40 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-28
Información de RENGIFO LLORENS BELEN
Mostramos los datos de RENGIFO LLORENS BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RENGIFO LLORENS BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos