RENEDO SANZ MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de RENEDO SANZ MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RENEDO SANZ MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIGIENIZO TECNICAS REUNIDAS SL | Apoderado | 22/07/2019 | |
TECNIVET NUTRICION Y SERVICIOS VETERINARIOS SL | Apoderado | 22/07/2019 | |
TECNIVET NUTRICION Y SERVICIOS VETERINARIOS SL | Apoderado | 28/10/2014 | |
GLOBAL IBERICA NUTRITION & ADDITIVES SL | Apoderado | 28/10/2014 | |
HIGIENIZO TECNICAS REUNIDAS SL | Apoderado | 27/10/2014 | |
LYON CONTROL INTEGRAL SL | Apoderado Solidario | 24/10/2014 | |
LYON CONTROL INTEGRAL SL | Apoderado Mancomunado | 24/10/2014 |
VINCULACIONES DE RENEDO SANZ MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RENEDO SANZ MARIA DEL MAR
Apoderado
- Baeza Ortega Fernando
- Renedo Sanz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23516 , F 159, S 8, H M 421896, I/A 7 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28
Empresa: HIGIENIZO TECNICAS REUNIDAS SL
Apoderado
- Baeza Ortega Fernando
- Renedo Sanz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23215 , F 150, S 8, H M 416079, I/A 6 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28
Apoderado
- Baeza Ortega Fernando
- Renedo Sanz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30788 , F 4, S 8, H M 554063, I/A 2 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-28
Apoderado
- Baeza Ortega Fernando
- Renedo Sanz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23516 , F 157, S 8, H M 421896, I/A 6 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-28
Empresa: HIGIENIZO TECNICAS REUNIDAS SL
Apoderado
- Baeza Ortega Fernando
- Renedo Sanz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23215 , F 149, S 8, H M 416079, I/A 5 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-28
Empresa: LYON CONTROL INTEGRAL SL
Apoderado Mancomunado
- Baeza Ortega Fernando
- Renedo Sanz Maria Del Mar
Apoderado Solidario
- Baeza Ortega Fernando
- Renedo Sanz Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30481 , F 53, S 8, H M 548532, I/A 2 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-28
Información de RENEDO SANZ MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de RENEDO SANZ MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RENEDO SANZ MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos