RENDE VIDAL ANTONIO MARIA
Informe ejecutivo de RENDE VIDAL ANTONIO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RENDE VIDAL ANTONIO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOCTODATA SL | Apoderado Solidario | 04/03/2024 |
VINCULACIONES DE RENDE VIDAL ANTONIO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RENDE VIDAL ANTONIO MARIA
Empresa: DOCTODATA SL
Apoderado Solidario
- Rende Vidal Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38007 , F 100, S 8, H B 314786, I/A 10 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-08
Empresa: DOCTODATA SL
Administrador Unico
- Rende Vidal Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38007 , F 100, S 8, H B 314786, I/A 9 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-08
Empresa: DOCTODATA SL
Administrador Unico
- Rende Vidal Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38007 , F 99, S 8, H B 314786, I/A 6 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-08
Empresa: DOCTODATA SL
Administrador Unico
- Rende Vidal Antonio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38007 , F 98, S 8, H B 314786, I/A 3 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-08
Información de RENDE VIDAL ANTONIO MARIA
Mostramos los datos de RENDE VIDAL ANTONIO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RENDE VIDAL ANTONIO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos