RENARD- BIRON MATHIEU VINCENT
Informe ejecutivo de RENARD- BIRON MATHIEU VINCENT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RENARD- BIRON MATHIEU VINCENT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KERRY LOGISTICS SPAIN SA | Consejero | 13/01/2022 | 11/08/2023 |
KERRY LOGISTICS SPAIN SA | Apoderado Solidario | 30/04/2019 | 24/08/2021 |
KERRY LOGISTICS SPAIN SA | Consejero | 24/04/2019 | 13/07/2021 |
VINCULACIONES DE RENARD- BIRON MATHIEU VINCENT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RENARD- BIRON MATHIEU VINCENT
Empresa: KERRY LOGISTICS SPAIN SA
Consejero
- Renard- Biron Mathieu Vincent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42889 , F 24, S 8, H M 149116, I/A 52 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-28
Empresa: KERRY LOGISTICS SPAIN SA
Consejero
- Renard- Biron Mathieu Vincent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42889 , F 20, S 8, H M 149116, I/A 49 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
Empresa: KERRY LOGISTICS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Renard- Biron Mathieu Vincent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35132 , F 47, S 8, H M 149116, I/A 46 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-28
Empresa: KERRY LOGISTICS SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35132 , F 46, S 8, H M 149116, I/A 45 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-28
Empresa: KERRY LOGISTICS SPAIN SA
Apoderado Solidario
- Porta Frias Marc
- Renard- Biron Mathieu Vincent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35132 , F 43, S 8, H M 149116, I/A 40 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-28
Empresa: KERRY LOGISTICS SPAIN SA
Consejero
- Bernardo Sanchez Sebastian
- Dodsworth Ian Fowler
- Renard- Biron Mathieu Vincent
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35132 , F 42, S 8, H M 149116, I/A 39 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-28
Información de RENARD- BIRON MATHIEU VINCENT
Mostramos los datos de RENARD- BIRON MATHIEU VINCENT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RENARD- BIRON MATHIEU VINCENT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos