RENAN TERESA ALMENARA
Informe ejecutivo de RENAN TERESA ALMENARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RENAN TERESA ALMENARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CATMAN NORTH SA | Secretario | 15/04/2014 | 14/01/2021 |
CATMAN NORTH SA | Consejero Delegado Mancomunado | 15/04/2014 | 14/01/2021 |
CATMAN NORTH SA | Consejero | 15/04/2014 | 14/01/2021 |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS TABE JEREZ SL | Administrador Mancomunado | 28/08/2020 | |
CATMAN FRESH SA | Secretario | 08/08/2014 | 17/06/2015 |
CATMAN FRESH SA | Consejero Delegado Mancomunado | 08/08/2014 | 17/06/2015 |
CATMAN FRESH SA | Consejero | 08/08/2014 | 17/06/2015 |
CATMAN FRESH SA | Secretario | 18/08/2009 | 08/08/2014 |
CATMAN FRESH SA | Consejero Delegado Mancomunado | 18/08/2009 | 08/08/2014 |
CATMAN FRESH SA | Consejero | 18/08/2009 | 08/08/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RENAN TERESA ALMENARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RENAN TERESA ALMENARA
Empresa: CATMAN NORTH SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Renan Teresa Almenara
Consejero
- Renan Teresa Almenara
Secretario
- Renan Teresa Almenara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2036 , F 4, S 8, H MU 46357, I/A 11 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-30
Administrador Mancomunado
- Francisco-alfonso Abelleneda Martinez
- Jose-luis Abelleneda Martinez
- Juan Pedro Abellaneda Martinez
- Renan Teresa Almenara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2352 , F 158, S 8, H MU 58439, I/A 2 (28/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-172-30
Empresa: CATMAN NORTH SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Juan Poveda Nicolas
- Patricia Lind
- Renan Teresa Almenara
Consejero
- Juan Poveda Nicolas
- Patricia Lind
- Renan Teresa Almenara
Presidente
Secretario
- Renan Teresa Almenara
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2036 , F 3, S 8, H MU 46357, I/A 8 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-30
Empresa: CATMAN FRESH SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Juan Poveda Nicolas
- Renan Teresa Almenara
- Sergio Orobal Juanes
Consejero
- Emilio Teresa Almenara
- Juan Poveda Nicolas
- Renan Teresa Almenara
- Ricardo Poveda Nicolas
- Sergio Orobal Juanes
Presidente
Secretario
- Renan Teresa Almenara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2154 , F 128, S 8, H MU 49025, I/A 7 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-30
Empresa: CATMAN FRESH SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Juan Poveda Nicolas
- Renan Teresa Almenara
- Sergio Orobal Juanes
Consejero
- Emilio Teresa Almenara
- Juan Poveda Nicolas
- Renan Teresa Almenara
- Ricardo Poveda Nicolas
- Sergio Orobal Juanes
Presidente
Secretario
- Renan Teresa Almenara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2154 , F 128, S 8, H MU 49025, I/A 6 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-30
Empresa: CATMAN FRESH SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Juan Poveda Nicolas
- Renan Teresa Almenara
- Sergio Orobal Juanes
Consejero
- Emilio Teresa Almenara
- Juan Poveda Nicolas
- Renan Teresa Almenara
- Ricardo Poveda Nicolas
- Sergio Orobal Juanes
Presidente
Secretario
- Renan Teresa Almenara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2154 , F 128, S 8, H MU 49025, I/A 6 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-30
Empresa: CATMAN NORTH SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Juan Poveda Nicolas
- Patricia Lind
- Renan Teresa Almenara
Consejero
- Juan Poveda Nicolas
- Patricia Lind
- Renan Teresa Almenara
Presidente
Secretario
- Renan Teresa Almenara
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2036 , F 3, S 8, H MU 46357, I/A 4 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-30
Empresa: CATMAN NORTH SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Juan Poveda Nicolas
- Patricia Lind
- Renan Teresa Almenara
Consejero
- Juan Poveda Nicolas
- Patricia Lind
- Renan Teresa Almenara
Presidente
Secretario
- Renan Teresa Almenara
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2036 , F 3, S 8, H MU 46357, I/A 4 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-30
Empresa: CATMAN FRESH SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Juan Poveda Nicolas
- Renan Teresa Almenara
- Sergio Orobal Juanes
Consejero
- Juan Poveda Nicolas
- Renan Teresa Almenara
- Sergio Orobal Juanes
Presidente
Secretario
- Renan Teresa Almenara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2154 , F 128, S 8, H MU 49025, I/A 3 (18/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-163-30
Empresa: CATMAN NORTH SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Juan Poveda Nicolas
- Patricia Lind
- Renan Teresa Almenara
Consejero
- Juan Poveda Nicolas
- Patricia Lind
- Renan Teresa Almenara
Presidente
Secretario
- Renan Teresa Almenara
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2036 , F 2, S 8, H MU 46357, I/A 3 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-8-30
Información de RENAN TERESA ALMENARA
Mostramos los datos de RENAN TERESA ALMENARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RENAN TERESA ALMENARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos