REÑAGA RUBIN MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de REÑAGA RUBIN MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE REÑAGA RUBIN MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL DE PRODUCTOS Y ALQUILERES SA | Apoderado Solidario | 13/02/2023 |
VINCULACIONES DE REÑAGA RUBIN MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REÑAGA RUBIN MARIA DEL CARMEN
Apoderado Solidario
- Reñaga Rubin Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46325 , F 127, S 8, H B 23946, I/A 43 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-08
Empresa: VIAL FORTUNY 19 SL
Apoderado
- Blesa Baguena Angel
- Castellar Almirall Ignacio
- Pelaez Sanz Francisco
- Reñaga Rubin Maria Del Carmen
- Usandizaga Usandizaga Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19019 , F 94, S 8, H M 332414, I/A 10 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-28
Empresa: VIAL FORTUNY 19 SL
Presidente
Secretario
- Reñaga Rubin Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19019 , F 93, S 8, H M 332414, I/A 8 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-112-28
Empresa: RODALCA SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Reñaga Rubin Maria Del Carmen
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1139 , F 225, S 8, H M 21590, I/A 11 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-28
Empresa: VIALEGIS GESTION SL
Apoderado
- Blesa Baguena Angel
- Castellar Almirall Ignacio
- Pelaez Sanz Francisco Jose
- Reñaga Rubin Maria Del Carmen
- Usandizaga Usandizaga Pablo
- Ventura Portas Arturo
Consejero
- Blesa Baguena Angel
- Castellar Almirall Ignacio
- Pelaez Sanz Francisco Jose
- Reñaga Rubin Maria Del Carmen
- Usandizaga Usandizaga Pablo
- Ventura Portas Arturo
Presidente
Secretario
- Reñaga Rubin Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36011 , F 143, S 8, H B 278358, I/A 4 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-08
Empresa: RODALCA SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Reñaga Rubin Maria Del Carmen
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1139 , F 223, S 8, H M 21590, I/A 7 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
Información de REÑAGA RUBIN MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de REÑAGA RUBIN MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REÑAGA RUBIN MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos