REMIREZ SAINZ DE VICUÑA JOSE ANGEL
Informe ejecutivo de REMIREZ SAINZ DE VICUÑA JOSE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE REMIREZ SAINZ DE VICUÑA JOSE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PALOPA SA | Apoderado | 22/04/2020 | |
PUMALINK SL | Administrador Solidario | 09/01/2012 | |
VIALOGOSCOPIO SL | Consejero | 03/03/2009 |
VINCULACIONES DE REMIREZ SAINZ DE VICUÑA JOSE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REMIREZ SAINZ DE VICUÑA JOSE ANGEL
Empresa: PALOPA SA
Apoderado
- Cabestrero Moreno Cesar Jorge
- Irurieta Migueltorena Santiago
- Irurieta Migueltorena Santiago
- Irurieta Migueltorena Santiago
- Remirez Sainz De Vicuña Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1018 , F 149, S 8, H NA 6387, I/A 39 (22/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-83-31
Empresa: PUMALINK SL
Administrador Solidario
- Abaigar Marticorena Yon (jon Andoni)
- Remirez Sainz De Vicuña Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2401 , F 146, S 8, H SS 30864, I/A 4 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-20
Empresa: VIALOGOSCOPIO SL
Consejero
- Remirez Sainz De Vicuña Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 172, S 8, H NA024579, I/A00009 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-31
Información de REMIREZ SAINZ DE VICUÑA JOSE ANGEL
Mostramos los datos de REMIREZ SAINZ DE VICUÑA JOSE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REMIREZ SAINZ DE VICUÑA JOSE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos