REMEDIOS MAXIMO MODESTO
Informe ejecutivo de REMEDIOS MAXIMO MODESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE REMEDIOS MAXIMO MODESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENTZUMENA SL | Apoderado Mancomunado | 01/12/2020 | |
CENTRE AUDITIU VIC SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/01/2019 | |
CENTRE AUDITIU BADALONA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/01/2019 | |
BOSTON AUDIT SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/12/2018 |
VINCULACIONES DE REMEDIOS MAXIMO MODESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REMEDIOS MAXIMO MODESTO
Empresa: AMPLIFON LATAM HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Remedios Maximo Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47641 , F 75, S 8, H B 540606, I/A 10 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-08
Empresa: MICROSON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Remedios Maximo Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48776 , F 93, S 8, H B 61182, I/A 58 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-08
Empresa: AMPLIFON IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Remedios Maximo Modesto
- Remedios Maximo Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4614 , F 61, S 8, H Z 63376, I/A 57 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-50
Empresa: AMPLIFON LATAM HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Remedios Maximo Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47084 , F 222, S 8, H B 540606, I/A 5 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-08
Empresa: ENTZUMENA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Navarro Francisco
- Fiorani Lorenzo
- Remedios Maximo Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2286 , F 119, S 8, H SS 28247, I/A 6 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-20
Empresa: AMPLIFON IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Remedios Maximo Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4409 , F 53, S 8, H Z 63376, I/A 18 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-50
Empresa: CIRCULO FAMEX 25 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Navarro Francisco
- Remedios Maximo Modesto
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4192 , F 90, S 8, H Z 60485, I/A 10 (04/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-174-50
Empresa: CIRCULO FAMEX 25 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Navarro Francisco
- Remedios Maximo Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4192 , F 89, S 8, H Z 60485, I/A 7 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-50
Empresa: MICROSON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Navarro Francisco
- Remedios Maximo Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46639 , F 123, S 8, H B 61182, I/A 34 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Navarro Francisco
- Remedios Maximo Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37253 , F 70, S 8, H M 664416, I/A 9 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-28
VER MAS ACTOS
Información de REMEDIOS MAXIMO MODESTO
Mostramos los datos de REMEDIOS MAXIMO MODESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REMEDIOS MAXIMO MODESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos