REMACHA ROIG MARIA PILAR
Informe ejecutivo de REMACHA ROIG MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REMACHA ROIG MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUTAS REMACHA SA | Consejero Delegado Solidario | 31/05/2016 | 10/12/2019 |
FRUTAS REMACHA SA | Consejero | 02/03/2012 | 10/12/2019 |
FRUTAS REMACHA SA | Secretario | 02/03/2012 | 10/12/2019 |
VINCULACIONES DE REMACHA ROIG MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REMACHA ROIG MARIA PILAR
Empresa: FRUTAS REMACHA SA
Consejero Delegado Solidario
- Remacha Roig Maria Pilar
- Remacha Vallejo Francisco Javier
- Remacha Vallejo Margarita
Consejero
- Remacha Roig Maria Pilar
- Remacha Vallejo Francisco Javier
- Remacha Vallejo Margarita
Presidente
Secretario
- Remacha Roig Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4647 , F 195, S 8, H M 76416, I/A 11 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-28
Empresa: FRUTAS REMACHA SA
Consejero Delegado Solidario
- Remacha Roig Maria Pilar
- Remacha Vallejo Francisco Javier
- Remacha Vallejo Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4647 , F 191, S 8, H M 76416, I/A 7 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-28
Empresa: FRUTAS REMACHA SA
Consejero
- Remacha Roig Maria Pilar
- Remacha Vallejo Francisco Javier
- Remacha Vallejo Margarita
Presidente
Secretario
- Remacha Roig Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4647 , F 191, S 8, H M 76416, I/A 6 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-28
Empresa: FRUTAS REMACHA SA
Consejero
- Remacha Roig Maria Pilar
- Remacha Vallejo Francisco Javier
- Remacha Vallejo Margarita
Presidente
Secretario
- Remacha Roig Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4647 , F 190, S 8, H M 76416, I/A 5 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-28
Empresa: FRUTAS REMACHA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Remacha Roig Maria De Los Angeles
- Remacha Roig Maria Pilar
- Remacha Vallejo Margarita
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4647 , F 190, S 8, H M 76416, I/A 5 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-28
Información de REMACHA ROIG MARIA PILAR
Mostramos los datos de REMACHA ROIG MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REMACHA ROIG MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos