RELAÑO MEDINA JOSE
Informe ejecutivo de RELAÑO MEDINA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RELAÑO MEDINA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POZOS Y PILOTES CASTILLA SL | Administrador Solidario | 14/07/2021 | |
POZOS Y PILOTES CASTILLA SL | Apoderado Solidario | 27/12/2011 |
VINCULACIONES DE RELAÑO MEDINA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RELAÑO MEDINA JOSE
Empresa: POZOS Y PILOTES CASTILLA SL
Administrador Solidario
- Corral Brunner Juan Ramon
- Pavon Garcia David
- Relaño Medina Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21477 , F 74, S 8, H M 382004, I/A 4 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-28
Empresa: POZOS Y PILOTES CASTILLA SL
Administrador Mancomunado
- Corral Brunner Juan Ramon
- Pavon Garcia David
- Relaño Medina Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21477 , F 74, S 8, H M 382004, I/A 4 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-28
Empresa: INVERSOR JOL 2000 SL
Administrador Unico
- Relaño Medina Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23345 , F 163, S 8, H M 418665, I/A 3 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-28
Empresa: CERVECERIAS COMPLUTENSES 2005 SL
Administrador Solidario
- Relaño Medina Jose
- Relaño Sebastian Javier
- Relaño Sebastian Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21997 , F 62, S 8, H M 392034, I/A 2 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-28
Empresa: TEMPEL SIGLO XXI SL
Administrador Solidario
- Relaño Medina Jose
- Relaño Sebastian Javier
- Relaño Sebastian Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21992 , F 83, S 8, H M 391945, I/A 2 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-28
Empresa: POZOS Y PILOTES CASTILLA SL
Apoderado Solidario
- Corral Brunner Juan Ramon
- Pavon Garcia David
- Relaño Medina Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21477 , F 73, S 8, H M 382004, I/A 3 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-28
Información de RELAÑO MEDINA JOSE
Mostramos los datos de RELAÑO MEDINA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RELAÑO MEDINA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos