RELAÑO CAÑAVERAS JOSE-MARIA
Informe ejecutivo de RELAÑO CAÑAVERAS JOSE-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RELAÑO CAÑAVERAS JOSE-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADERAS DAGANZO SA | Administrador Solidario | 27/11/2012 | 06/10/2017 |
MADERAS FRUTOS RELAÑO SA | Administrador Solidario | 27/11/2012 | 06/10/2017 |
PROMOCIONES INMOBILIARIAS NUEVO MARMOLEJO SL | Administrador Solidario | 06/07/2015 |
VINCULACIONES DE RELAÑO CAÑAVERAS JOSE-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RELAÑO CAÑAVERAS JOSE-MARIA
Empresa: MADERAS DAGANZO SA
Administrador Solidario
- Relaño Cañaveras Jose-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4013 , F 108, S 8, H M 66892, I/A 21 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
Empresa: MADERAS FRUTOS RELAÑO SA
Administrador Solidario
- Relaño Cañaveras Jose-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1024 , F 181, S 8, H M 19862, I/A 23 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
Administrador Solidario
- Cañaveras Cruz Carmen
- Relaño Cañaveras Jose-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 265 , F 24, S 8, H J 9719, I/A 4 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-23
Empresa: MADERAS DAGANZO SA
Administrador Solidario
- Frutos Alvaro Esteban
- Relaño Cañaveras Jose-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4013 , F 107, S 8, H M 66892, I/A 16 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-28
Empresa: MADERAS FRUTOS RELAÑO SA
Administrador Solidario
- Relaño Cañaveras Jose-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1024 , F 180, S 8, H M 19862, I/A 20 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-28
Empresa: MADERAS DAGANZO SA
Administrador Solidario
- Relaño Cañaveras Jose-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4013 , F 106, S 8, H M 66892, I/A 14 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-28
Información de RELAÑO CAÑAVERAS JOSE-MARIA
Mostramos los datos de RELAÑO CAÑAVERAS JOSE-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RELAÑO CAÑAVERAS JOSE-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos