REJON ALCARAZ ANTONIO FRANCISCO
Informe ejecutivo de REJON ALCARAZ ANTONIO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE REJON ALCARAZ ANTONIO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOCARIS DOMO SL | Administrador Solidario | 25/08/2021 | |
AVATAR TRAVEL SL | Administrador Solidario | 27/03/2013 | |
SOLUCIONES LEGALES EXPRESS SL | Socio Unico | 07/03/2013 | |
SOLUCIONES LEGALES EXPRESS SL | Administrador Unico | 07/03/2013 | |
LAACADEMIA GRANADA SRL | Administrador Solidario | 18/10/2011 |
VINCULACIONES DE REJON ALCARAZ ANTONIO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REJON ALCARAZ ANTONIO FRANCISCO
Empresa: Z Y C CIENCIAS INMOBILIARIAS SL
Administrador Mancomunado
- Del Castillo Ruiz Justo
- GESTION INMOBILIARIA 4 ARCOS SL
- Rejon Alcaraz Antonio Francisco
- Suarez Fernandez Daniel
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1664 , F 208, S 8, H GR 51795, I/A 2 (01/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-18
Empresa: FOCARIS DOMO SL
Administrador Solidario
- Esquivel Gallego Jose Antonio
- Rejon Alcaraz Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1771 , F 203, S 8, H GR 56398, I/A 1 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-18
Empresa: Z Y C CIENCIAS INMOBILIARIAS SL
Administrador Mancomunado
- Del Castillo Ruiz Justo
- GESTION INMOBILIARIA 4 ARCOS SL
- Rejon Alcaraz Antonio Francisco
- Suarez Fernandez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1664 , F 207, S 8, H GR 51795, I/A 1 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-18
Empresa: GESIMAL 2011 SRL
Administrador Unico
- Rejon Alcaraz Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1421 , F 66, S 8, H GR 39576, I/A 4 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-18
Empresa: GESIMAL 2011 SRL
Administrador Unico
- Rejon Alcaraz Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1421 , F 66, S 8, H GR 39576, I/A 3 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-18
Empresa: AVATAR TRAVEL SL
Administrador Solidario
- Alcalde Garcia Julia
- Rejon Alcaraz Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 23, S 8, H GR 42909, I/A 1 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-18
Empresa: SOLUCIONES LEGALES EXPRESS SL
Administrador Unico
- Rejon Alcaraz Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 61, S 8, H GR 42711, I/A 1 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-18
Empresa: SOLUCIONES LEGALES EXPRESS SL
Socio Único
- Rejon Alcaraz Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 61, S 8, H GR 42711, I/A 1 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-18
Empresa: LAACADEMIA GRANADA SRL
Administrador Solidario
- Alcalde Garcia Julia
- Rejon Alcaraz Antonio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 149, S 8, H GR 40313, I/A 1 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-18
Información de REJON ALCARAZ ANTONIO FRANCISCO
Mostramos los datos de REJON ALCARAZ ANTONIO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REJON ALCARAZ ANTONIO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos