REINA MARIN JOAQUIN
Informe ejecutivo de REINA MARIN JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE REINA MARIN JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE EMPRESA MIXTA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/09/2022 | |
AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE EMPRESA MIXTA | Apoderado Mancomunado | 12/09/2022 |
VINCULACIONES DE REINA MARIN JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REINA MARIN JOAQUIN
Apoderado
- Reina Marin Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4541 , F 18, S 8, H A 44577, I/A 218 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-03
Empresa: EMPRESA MIXTA AIGUES DE L HORTA SA
Apoderado
- Reina Marin Joaquin
- Reina Marin Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8919, L 6205, F 219, S 8, H V 47892, I/A 66 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-46
Empresa: AGUAS DEL ARCO MEDITERRANEO SA
Apoderado
- Reina Marin Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4582 , F 37, S 8, H A 50244, I/A 62 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-03
Empresa: AIGUES DE CULLERA SA
Apoderado
- Reina Marin Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11065, L 8343, F 130, S 8, H V 21036, I/A 66 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-46
Apoderado Mancomunado Solidario
- Reina Marin Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4501 , F 174, S 8, H A 4919, I/A 164 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-03
Empresa: AIGUES MUNICIPALS DE PATERNA SA
Apoderado
- Reina Marin Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8419, L 5709, F 211, S 8, H V 112739, I/A 33 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-179-46
Apoderado Mancomunado
- Camarero Fernandez Maria Esther
- Reina Marin Joaquin
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3875 , F 92, S 8, H A 4919, I/A 159 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-179-03
Empresa: AIGUES MUNICIPALS DE PATERNA SA
Apoderado
- Reina Marin Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8419, L 5709, F 201, S 8, H V 112739, I/A 32 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-46
Empresa: EMPRESA MIXTA AIGUES DE L HORTA SA
Apoderado
- Reina Marin Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8919, L 6205, F 218, S 8, H V 47892, I/A 61 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-46
Empresa: AGUAS DEL ARCO MEDITERRANEO SA
Apoderado
- Reina Marin Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4258 , F 162, S 8, H A 50244, I/A 56 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-03
VER MAS ACTOS
Información de REINA MARIN JOAQUIN
Mostramos los datos de REINA MARIN JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REINA MARIN JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos