REINA IBAÑEZ CRISTINA
Informe ejecutivo de REINA IBAÑEZ CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE REINA IBAÑEZ CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUCRILUSA SL | Consejero | 24/06/2024 | |
SONBEACRIS SL | Administrador Mancomunado | 25/05/2017 |
VINCULACIONES DE REINA IBAÑEZ CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REINA IBAÑEZ CRISTINA
Empresa: JUCRILUSA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Reina Gutierrez Arturo
- Reina Gutierrez Jose Javier
- Reina Gutierrez Lourdes
- Reina Gutierrez Maria Teresa
- Reina Ibañez Cristina
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 8349, I/A 24 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-28
Empresa: JUCRILUSA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Reina Gutierrez Arturo
- Reina Gutierrez Jose Javier
- Reina Gutierrez Lourdes
- Reina Gutierrez Maria Teresa
- Reina Ibañez Cristina
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 8349, I/A 24 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-28
Empresa: JUCRILUSA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Reina Gutierrez Arturo
- Reina Gutierrez Jose Javier
- Reina Gutierrez Lourdes
- Reina Gutierrez Maria Teresa
- Reina Ibañez Cristina
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5769 , F 117, S 8, H M 8349, I/A 21 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-28
Empresa: SONBEACRIS SL
Administrador Mancomunado
- Reina Ibañez Beatriz
- Reina Ibañez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1680 , F 85, S 8, H PM 33056, I/A 2 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-07
Empresa: JUCRILUSA SA
Consejero
- Reina Ibañez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5769 , F 115, S 8, H M 8349, I/A 17 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-28
Información de REINA IBAÑEZ CRISTINA
Mostramos los datos de REINA IBAÑEZ CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REINA IBAÑEZ CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos