REINA DIAZ JUAN FRANCISCO
Informe ejecutivo de REINA DIAZ JUAN FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REINA DIAZ JUAN FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIVERE INVERSIONES SLL | Administrador Unico | 31/12/2009 |
VINCULACIONES DE REINA DIAZ JUAN FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REINA DIAZ JUAN FRANCISCO
Empresa: ASMAKCOR SL
Administrador Unico
- Reina Diaz Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2218 , F 182, S 8, H CO 30772, I/A 2 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-14
Empresa: ASMAKCOR SL
Administrador Unico
- Reina Diaz Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2218 , F 180, S 8, H CO 30772, I/A 1 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-14
Empresa: CIVERE INVERSIONES SLL
Administrador Unico
- Reina Diaz Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1892 , F 14, S 8, H CO 23755, I/A 2 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-14
Información de REINA DIAZ JUAN FRANCISCO
Mostramos los datos de REINA DIAZ JUAN FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REINA DIAZ JUAN FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos