REINA CONTRERAS MANUEL
Informe ejecutivo de REINA CONTRERAS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE REINA CONTRERAS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS MARIBEL 1950 SL | Administrador Unico | 16/05/2013 | |
TDT ESTEPONA MANILVA CASARES Y BENAHAVIS SL | Consejero | 30/06/2010 | |
PATRIMONIAL ROBIN ESPAÑA SL | Apoderado | 03/11/2009 | |
LADUDA PROMOTORES Y CONSULTORES ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 09/09/2009 |
VINCULACIONES DE REINA CONTRERAS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REINA CONTRERAS MANUEL
Consejero Delegado
- Reina Contreras Manuel
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3787, L 2698, F 139, S 8, H MA 76741, I/A 3 (30/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-197-29
Empresa: CAMPUS ESTEPONA SL
Consejero Delegado
- Reina Contreras Manuel
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3799, L 2710, F 44, S 8, H MA 77063, I/A 2 (30/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-197-29
Empresa: PROYECTOS MARIBEL 1950 SL
Administrador Unico
- Reina Contreras Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2399, L 1312, F 6, S 8, H MA 38247, I/A 2 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-29
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4783, L 3691, F 27, S 8, H MA105937, I/A 1 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-29
Empresa: PATRIMONIAL ROBIN ESPAÑA SL
Apoderado
- Reina Contreras Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27017 , F 67, S 8, H M 486766, I/A 2 (03/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-219-28
Administrador Unico
- Reina Contreras Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4676, L 3584, F 192, S 8, H MA102480, I/A 2 (09/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-182-29
Consejero
- Escarcena Gomez Miguel
- Gomez Caceres Antonio
- Lopez Martin Maria Asuncion
- Reina Contreras Manuel
- Rodriguez Ortega Juan Manuel
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3787, L 2698, F 146, S 8, H MA 76742, I/A 5 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-29
Información de REINA CONTRERAS MANUEL
Mostramos los datos de REINA CONTRERAS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REINA CONTRERAS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos