REINA BERLANGA JUAN LUIS
Informe ejecutivo de REINA BERLANGA JUAN LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE REINA BERLANGA JUAN LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRIBER CENTER SL | Liquidador | 20/04/2020 | |
RESTAURANT LA RUTA SL | Administrador Unico | 15/04/2019 |
VINCULACIONES DE REINA BERLANGA JUAN LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REINA BERLANGA JUAN LUIS
Empresa: TRIBER CENTER SL
Liquidador
- Reina Berlanga Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44440 , F 210, S 8, H B 456143, I/A 4 (20/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-84-08
Empresa: TRIBER CENTER SL
Administrador Unico
- Reina Berlanga Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44440 , F 210, S 8, H B 456143, I/A 4 (20/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-84-08
Empresa: RESTAURANT LA RUTA SL
Administrador Unico
- Reina Berlanga Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46645 , F 178, S 8, H B 526456, I/A 2 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-08
Empresa: TRIBER CENTER SL
Administrador Unico
- Reina Berlanga Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44440 , F 210, S 8, H B 456143, I/A 2 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-08
Información de REINA BERLANGA JUAN LUIS
Mostramos los datos de REINA BERLANGA JUAN LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REINA BERLANGA JUAN LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos