REIGOSA EXPOSITO MERCEDES
Informe ejecutivo de REIGOSA EXPOSITO MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE REIGOSA EXPOSITO MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVIPLUSTOTAL SL | Administrador Unico | 27/11/2013 | 07/02/2017 |
SERVIPLUSTOTAL SL | Socio Unico | 27/11/2013 | 09/04/2015 |
DIMERCONSER SL | Socio Unico | 15/01/2013 | 15/06/2013 |
DIMERCONSER SL | Administrador Unico | 15/01/2013 | 15/06/2013 |
VINCULACIONES DE REIGOSA EXPOSITO MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REIGOSA EXPOSITO MERCEDES
Empresa: SERVIPLUSTOTAL SL
Administrador Unico
- Reigosa Exposito Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3019 , F 161, S 8, H C 37100, I/A 8 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-15
Empresa: SAUDE E DEPORTE DE GALICIA SL
Administrador Unico
- Reigosa Exposito Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 63 , F 35, S 8, H SC 37100, I/A 4 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-15
Empresa: SAUDE E DEPORTE DE GALICIA SL
Nuevo Socio Único
- Reigosa Exposito Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 63 , F 35, S 8, H SC 37100, I/A 4 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-15
Empresa: DIMERCONSER SL
Administrador Unico
- Reigosa Exposito Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 448 , F 81, S 8, H LU 16826, I/A 2 (15/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-27
Empresa: DIMERCONSER SL
Administrador Unico
- Reigosa Exposito Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 448 , F 81, S 8, H LU 16826, I/A 1 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-27
Empresa: DIMERCONSER SL
Socio Único
- Reigosa Exposito Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 448 , F 81, S 8, H LU 16826, I/A 1 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-27
Información de REIGOSA EXPOSITO MERCEDES
Mostramos los datos de REIGOSA EXPOSITO MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REIGOSA EXPOSITO MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos