REIG URIOS MELCHOR VICENTE
Informe ejecutivo de REIG URIOS MELCHOR VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE REIG URIOS MELCHOR VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOMMERCE AND LOGISTIC SL | Administrador Unico | 03/02/2020 |
VINCULACIONES DE REIG URIOS MELCHOR VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REIG URIOS MELCHOR VICENTE
Empresa: ECOMMERCE AND LOGISTIC SL
Administrador Unico
- Reig Urios Melchor Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806, L 1366, F 216, S 8, H CS 42813, I/A 1 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-12
Empresa: EXPLOTACIONES POSEIDON SL
Liquidador
- Reig Urios Melchor Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445, L 14, F 92, S 8, H CS 333, I/A 3 (07/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-12
Empresa: EXPLOTACIONES POSEIDON SL
Administrador Solidario
- Reig Urios Melchor Vicente
- Sanz Segarra Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445, L 14, F 92, S 8, H CS 333, I/A 3 (07/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-12
Administrador Mancomunado
- Egea Garcia Joaquin
- Fernandez Muñoz Antonio
- Fernandez Muñoz Felix
- Plasencia Mañes Luis
- Reig Urios Melchor Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 980, L 545, F 46, S 8, H CS 15197, I/A 2 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-12
Información de REIG URIOS MELCHOR VICENTE
Mostramos los datos de REIG URIOS MELCHOR VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REIG URIOS MELCHOR VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos