REIG CASASAYAS ANA
Informe ejecutivo de REIG CASASAYAS ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE REIG CASASAYAS ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL PARC GRUP 24 SL | Administrador Mancomunado | 18/06/2024 | |
HICAMU SL | Administrador Mancomunado | 19/12/2017 |
VINCULACIONES DE REIG CASASAYAS ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REIG CASASAYAS ANA
Empresa: EL PARC GRUP 24 SL
Administrador Mancomunado
- Hidalgo Garcia Miriam
- Muñoz Exposito Javier
- Reig Casasayas Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 617327, I/A 1 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-08
Empresa: HICAMU SL
Administrador Mancomunado
- Hidalgo Garcia Miriam
- Reig Casasayas Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46193 , F 194, S 8, H B 512583, I/A 1 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-08
Empresa: RESIDENCIA REHIGI SL
Administrador Solidario
- Giadas Viviana Cristina
- Hidalgo Garcia Miriam
- Reig Casasayas Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38579 , F 183, S 8, H B 327414, I/A 3 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-08
Empresa: RESIDENCIAL ILAEM SL
Administrador Unico
- Reig Casasayas Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40780 , F 81, S 8, H B 374859, I/A 3 (11/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-160-08
Información de REIG CASASAYAS ANA
Mostramos los datos de REIG CASASAYAS ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REIG CASASAYAS ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos