REGUERA MARTINEZ MARINO
Informe ejecutivo de REGUERA MARTINEZ MARINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE REGUERA MARTINEZ MARINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIRE CORB INVERSIONES SL | Socio Unico | 06/04/2022 | |
AIRE CORB INVERSIONES SL | Administrador Unico | 06/04/2022 |
VINCULACIONES DE REGUERA MARTINEZ MARINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REGUERA MARTINEZ MARINO
Empresa: AIRE CORB INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Reguera Martinez Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 197 , F 184, S 8, H IM 7615, I/A 1 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-07
Empresa: AIRE CORB INVERSIONES SL
Socio Único
- Reguera Martinez Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 197 , F 184, S 8, H IM 7615, I/A 1 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-07
Empresa: MAREMON 3003 SL
Liquidador
- Reguera Martinez Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 151 , F 40, S 8, H IM 6223, I/A 3 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-07
Empresa: MAREMON 3003 SL
Administrador Unico
- Reguera Martinez Marino
Liquidador
- Reguera Martinez Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 151 , F 40, S 8, H IM 6223, I/A 3 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-07
Empresa: MAREMON 3003 SL
Administrador Unico
- Reguera Martinez Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 151 , F 37, S 8, H IM 6223, I/A 1 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-07
Empresa: MAREMON 3003 SL
Socio Único
- Reguera Martinez Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 151 , F 37, S 8, H IM 6223, I/A 1 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-07
Empresa: ECUME EXPLOTACIONES SL
Liquidador
- Reguera Martinez Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 115 , F 29, S 8, H IM 5089, I/A 2 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-07
Empresa: ECUME EXPLOTACIONES SL
Administrador Unico
- Reguera Martinez Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 115 , F 29, S 8, H IM 5089, I/A 2 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-07
Información de REGUERA MARTINEZ MARINO
Mostramos los datos de REGUERA MARTINEZ MARINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REGUERA MARTINEZ MARINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos