REGUERA AMAYA SILVIA
Informe ejecutivo de REGUERA AMAYA SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REGUERA AMAYA SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FISH TOUR EXTREME SL | Administrador Unico | 20/06/2024 | |
MARITIME & HUNTING SL | Administrador Unico | 04/01/2023 | |
R&M INGENIERIA Y DESARROLLO DE LA LUBRIFICACION SL | Administrador Unico | 24/02/2022 | |
MARITIME & HUNTING SL | Apoderado | 16/11/2018 | |
FISH TOUR EXTREME SL | Apoderado | 24/07/2018 | |
ESNOPE SA | Administrador Unico | 03/10/2014 | |
ESNOPE SA | Apoderado | 02/01/2014 |
VINCULACIONES DE REGUERA AMAYA SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REGUERA AMAYA SILVIA
Empresa: FISH TOUR EXTREME SL
Administrador Unico
- Reguera Amaya Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 675932, I/A 5 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-28
Empresa: FISH TOUR EXTREME SL
Administrador Solidario
- Albiol Molano Pau
- Reguera Amaya Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 675932, I/A 5 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-28
Empresa: FISH TOUR EXTREME SL
Administrador Solidario
- Reguera Amaya Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37962 , F 106, S 8, H M 675932, I/A 4 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-28
Empresa: MARITIME & HUNTING SL
Administrador Unico
- Reguera Amaya Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15407 , F 219, S 8, H M 258635, I/A 12 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-28
Administrador Unico
- Reguera Amaya Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32618 , F 183, S 8, H M 587113, I/A 7 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-28
Administrador Solidario
- Madariaga Ibaibarriaga Alberto
- Reguera Amaya Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32618 , F 183, S 8, H M 587113, I/A 7 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-28
Empresa: ESNOPE SA
Administrador Unico
- Reguera Amaya Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32541 , F 122, S 8, H M 57068, I/A 23 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Empresa: UMBRIA DEL ALAMILLO SL
Administrador Unico
- Reguera Amaya Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31685 , F 164, S 8, H M 570138, I/A 4 (09/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-239-28
Empresa: MARITIME & HUNTING SL
Apoderado
- Reguera Amaya Raquel
- Reguera Amaya Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15407 , F 131, S 8, H M 258635, I/A 11 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-28
Empresa: FISH TOUR EXTREME SL
Apoderado
- Reguera Amaya Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37962 , F 104, S 8, H M 675932, I/A 2 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-28
VER MAS ACTOS
Información de REGUERA AMAYA SILVIA
Mostramos los datos de REGUERA AMAYA SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REGUERA AMAYA SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos