REGUEIRO PORTOS MARIA
Informe ejecutivo de REGUEIRO PORTOS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REGUEIRO PORTOS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RURAL TALENT SL | Administrador Unico | 04/03/2020 | |
ASUBIA COMUNICACION SL | Administrador Unico | 28/05/2015 |
VINCULACIONES DE REGUEIRO PORTOS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REGUEIRO PORTOS MARIA
Empresa: TOBESINGULAR SL
Administrador Unico
- Regueiro Portos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38551 , F 62, S 8, H M 685603, I/A 2 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-28
Empresa: RURAL TALENT SL
Administrador Unico
- Regueiro Portos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4389 , F 50, S 8, H AS 56285, I/A 1 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-33
Empresa: TOBESINGULAR SL
Administrador Unico
- Regueiro Portos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38551 , F 60, S 8, H M 685603, I/A 1 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
Empresa: ASUBIA COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Regueiro Portos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3528 , F 161, S 8, H C 51675, I/A 3 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-15
Empresa: ASUBIA COMUNICACION SL
Administrador Solidario
- Orriols Castro Alicia
- Regueiro Portos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3528 , F 161, S 8, H C 51675, I/A 3 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-15
Empresa: ASUBIA COMUNICACION SL
Administrador Solidario
- Orriols Castro Alicia
- Regueiro Portos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3528 , F 160, S 8, H C 51675, I/A 1 (29/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-15
Información de REGUEIRO PORTOS MARIA
Mostramos los datos de REGUEIRO PORTOS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REGUEIRO PORTOS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos