REGUEIRO LOPEZ JOSE
Informe ejecutivo de REGUEIRO LOPEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REGUEIRO LOPEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL.JOT 2023 SL | Administrador Unico | 07/05/2024 | |
HOTEL.JOT 2023 SL | Socio Unico | 07/05/2024 | |
BAEN 2023 SL | Administrador Unico | 14/02/2024 | |
DUNANDO SL | Administrador Unico | 20/01/2020 | |
MAR SIGNO SL | Administrador Unico | 06/03/2019 | |
ATENAS RICH SL | Socio Unico | 29/11/2018 | |
ATENAS RICH SL | Administrador Unico | 29/11/2018 | |
LOQUESABESABE SL | Administrador Unico | 05/01/2018 | |
COLMADORE SL | Administrador Unico | 28/12/2017 | |
HERMOLLO SL | Socio Unico | 19/07/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE REGUEIRO LOPEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REGUEIRO LOPEZ JOSE
Empresa: HOTEL.JOT 2023 SL
Administrador Unico
- Regueiro Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 467 , F 86, S 8, H SC 52930, I/A 2 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-15
Empresa: HOTEL.JOT 2023 SL
Nuevo Socio Único
- Regueiro Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 467 , F 86, S 8, H SC 52930, I/A 2 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-15
Empresa: BAEN 2023 SL
Administrador Unico
- Regueiro Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 471 , F 183, S 8, H SC 53075, I/A 1 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-15
Empresa: EXPLOBAIXO SL
Administrador Mancomunado
- Regueiro Lopez Jose
- Sobrado Carballo Antonio Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 158, S 8, H LU 20342, I/A 2 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-27
Empresa: EXPLOBAIXO SL
Administrador Mancomunado
- Regueiro Lopez Jose
- Sobrado Carballo Antonio Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 157, S 8, H LU 20342, I/A 1 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-27
Empresa: DUNANDO SL
Administrador Unico
- Regueiro Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 45, S 8, H C 59268, I/A 1 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-15
Empresa: MAR SIGNO SL
Administrador Unico
- Regueiro Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 353 , F 16, S 8, H SC 50013, I/A 1 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-15
Empresa: ATENAS RICH SL
Administrador Unico
- Regueiro Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 5, S 8, H C 57775, I/A 1 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-15
Empresa: ATENAS RICH SL
Socio Único
- Regueiro Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 5, S 8, H C 57775, I/A 1 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-15
Empresa: LOQUESABESABE SL
Administrador Unico
- Regueiro Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 324 , F 19, S 8, H SC 49329, I/A 1 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-15
VER MAS ACTOS
Información de REGUEIRO LOPEZ JOSE
Mostramos los datos de REGUEIRO LOPEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REGUEIRO LOPEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos