REGUEIRA PEREIRA SANTIAGO VICTOR
Informe ejecutivo de REGUEIRA PEREIRA SANTIAGO VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REGUEIRA PEREIRA SANTIAGO VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DITI INSTALACIONES SL | Administrador Solidario | 01/07/2016 | |
ERIN SOUTH SL | Administrador Unico | 11/07/2014 | |
TEVACAR SERVICIOS GENERALES SA | Administrador Unico | 07/07/2014 | |
ACENTO URBANO SA | Administrador Unico | 07/07/2014 |
VINCULACIONES DE REGUEIRA PEREIRA SANTIAGO VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REGUEIRA PEREIRA SANTIAGO VICTOR
Empresa: STUDIOS SIMBA 8 SL
Administrador Unico
Representante
- Regueira Pereira Santiago Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33113 , F 172, S 8, H M 595923, I/A 3 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-28
Empresa: DITI INSTALACIONES SL
Administrador Solidario
- Regueira Pereira Santiago Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5530, L 4437, F 197, S 8, H MA134897, I/A 2 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-29
Empresa: STUDIOS SIMBA 8 SL
Administrador Unico
Representante
- Regueira Pereira Santiago Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33113 , F 172, S 8, H M 595923, I/A 2 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-28
Empresa: ERIN SOUTH SL
Administrador Unico
- Regueira Pereira Santiago Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17653 , F 86, S 8, H M 303931, I/A 9 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-28
Empresa: ACENTO URBANO SA
Administrador Unico
- Regueira Pereira Santiago Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22298 , F 208, S 8, H M 398088, I/A 15 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-28
Empresa: TEVACAR SERVICIOS GENERALES SA
Administrador Unico
- Regueira Pereira Santiago Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15729 , F 36, S 8, H M 265138, I/A 17 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-28
Información de REGUEIRA PEREIRA SANTIAGO VICTOR
Mostramos los datos de REGUEIRA PEREIRA SANTIAGO VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REGUEIRA PEREIRA SANTIAGO VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos