REGOJO BALBOA MARIA LUISA DE LA SANTA CRUZ
Informe ejecutivo de REGOJO BALBOA MARIA LUISA DE LA SANTA CRUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REGOJO BALBOA MARIA LUISA DE LA SANTA CRUZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POTI SPORT SL | Administrador Solidario | 03/02/2016 | |
ROMPEOLAS Q. M. DISEÑO Y ACCESORIOS SL | Apoderado | 27/05/2011 | |
VENTO SPORT SL | Secretario | 02/05/2011 | |
VENTO SPORT SL | Consejero | 02/05/2011 | |
VENTO SPORT SL | Apoderado | 02/05/2011 | |
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCION TEXTIL SL | Apoderado | 24/03/2011 |
VINCULACIONES DE REGOJO BALBOA MARIA LUISA DE LA SANTA CRUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REGOJO BALBOA MARIA LUISA DE LA SANTA CRUZ
Consejero Delegado
Consejero
- Regojo Balboa Felipe Salvador
- Regojo Balboa Maria Luisa De La Santa Cruz
- Regojo Otero Pedro
Presidente
Secretario
- Regojo Balboa Maria Luisa De La Santa Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1477, L 1477, F 91, S 8, H PO 9428, I/A 15 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-36
Empresa: POTI SPORT SL
Administrador Solidario
- Regojo Balboa Felipe Salvador
- Regojo Balboa Maria Luisa De La Santa Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2370, L 2370, F 120, S 8, H PO 24326, I/A 5 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-36
Empresa: SPACIA COSMICA SL
Administrador Mancomunado
- Bouzas Cavada Manuel
- Garcia Espada Jorge-ciro
- Regojo Balboa Maria Luisa De La Santa Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3456, L 3456, F 171, S 8, H PO 45845, I/A 2 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-36
Apoderado
- Regojo Balboa Maria Luisa De La Santa Cruz
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2778, L 2778, F 7, S 8, H PO 31396, I/A 8 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-36
Empresa: VENTO SPORT SL
Apoderado
- Regojo Balboa Maria Luisa De La Santa Cruz
Consejero
- Regojo Balboa Maria Luisa De La Santa Cruz
- Regojo Balboa Rita Belen
- Regojo Otero Pedro
Presidente
Secretario
- Regojo Balboa Maria Luisa De La Santa Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1288, L 1288, F 181, S 8, H PO 8269, I/A 6 (02/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-36
Apoderado
- Regojo Balboa Maria Luisa De La Santa Cruz
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1477, L 1477, F 90, S 8, H PO 9428, I/A 14 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-36
Consejero
- Regojo Balboa Felipe
- Regojo Balboa Maria Luisa De La Santa Cruz
- Regojo Otero Pedro
Presidente
Secretario
- Regojo Balboa Maria Luisa De La Santa Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1477, L 1477, F 90, S 8, H PO 9428, I/A 13 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-36
Información de REGOJO BALBOA MARIA LUISA DE LA SANTA CRUZ
Mostramos los datos de REGOJO BALBOA MARIA LUISA DE LA SANTA CRUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REGOJO BALBOA MARIA LUISA DE LA SANTA CRUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos