REGIS SCHULTZ
Informe ejecutivo de REGIS SCHULTZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REGIS SCHULTZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPORT ZONE CANARIAS SL | Presidente | 31/01/2024 | |
SPORT ZONE CANARIAS SL | Consejero | 31/01/2024 | |
DEPORVILLAGE SL | Presidente | 03/11/2023 | |
DEPORVILLAGE SL | Consejero | 03/11/2023 |
VINCULACIONES DE REGIS SCHULTZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REGIS SCHULTZ
Empresa: BODYTONE INTERNATIONAL SPORT SL
Consejero
Presidente
- Regis Schultz
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3665 , F 96, S 8, H MU 69382, I/A 22 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-30
Empresa: BODYTONE INTERNATIONAL SPORT SL
Consejero
- Nigel Graham Keen
- Paul Richard Orange
- Regis Schultz
Presidente
- Regis Schultz
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3526 , F 143, S 8, H MU 69382, I/A 20 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-30
Empresa: SPORT ZONE CANARIAS SL
Consejero
- Dominic James Platt
- Nigel Graham Keen
- Paul Richard Orange
- Regis Schultz
Presidente
- Regis Schultz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3596 , F 152, S 8, H TF 47803, I/A 26 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-38
Empresa: DEPORVILLAGE SL
Consejero
- Nigel Graham Keen
- Paul Richard Orange
- Regis Schultz
Presidente
- Regis Schultz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48650 , F 207, S 8, H B 394154, I/A 34 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-08
Información de REGIS SCHULTZ
Mostramos los datos de REGIS SCHULTZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REGIS SCHULTZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos