REGIDOR HERRADA ANTONIO
Informe ejecutivo de REGIDOR HERRADA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE REGIDOR HERRADA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUNIREY COSMETICS SL | Apoderado Solidario | 09/09/2013 | |
FUNIREY TECHNOLOGY SL | Apoderado | 05/11/2012 | |
FUNIREY B2B SL | Apoderado | 05/11/2012 | |
FUNIREY REAL ESTATE SL | Apoderado | 31/10/2012 | |
FUNIPRO IBERICA SL | Apoderado | 31/10/2012 | |
FUNIREY LEGAL SERVICES SLP | Apoderado | 29/02/2012 | |
FUNIREY CORPORATE SERVICES SLP | Apoderado | 20/02/2012 | |
FUNIREY SPAIN SL | Apoderado | 10/02/2012 |
VINCULACIONES DE REGIDOR HERRADA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REGIDOR HERRADA ANTONIO
Empresa: FUNIREY COSMETICS SL
Apoderado Solidario
- Regidor Herrada Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43876 , F 104, S 8, H B 440698, I/A 2 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-178-08
Empresa: FUNIREY B2B SL
Apoderado
- Regidor Herrada Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41850 , F 181, S 8, H B 399224, I/A 2 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-08
Empresa: FUNIREY TECHNOLOGY SL
Apoderado
- Regidor Herrada Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41850 , F 190, S 8, H B 399226, I/A 2 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-08
Empresa: FUNIPRO IBERICA SL
Apoderado
- Regidor Herrada Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38856 , F 88, S 8, H B 338354, I/A 6 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-08
Empresa: FUNIREY REAL ESTATE SL
Apoderado
- Regidor Herrada Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41850 , F 199, S 8, H B 399228, I/A 2 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-08
Empresa: FUNIREY LEGAL SERVICES SLP
Apoderado
- Joan Carlos Anderez
- Regidor Herrada Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42558 , F 186, S 8, H B 409838, I/A 3 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-08
Empresa: FUNIREY CORPORATE SERVICES SLP
Apoderado
- Juan Carlos Anderez
- Regidor Herrada Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41405 , F 172, S 8, H B 393007, I/A 8 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-08
Empresa: FUNIREY SPAIN SL
Apoderado
- Regidor Herrada Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41845 , F 221, S 8, H B 399048, I/A 2 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-08
Información de REGIDOR HERRADA ANTONIO
Mostramos los datos de REGIDOR HERRADA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REGIDOR HERRADA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos