REGIDOR DE PEDRO SILVIA
Informe ejecutivo de REGIDOR DE PEDRO SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE REGIDOR DE PEDRO SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES SL | Apoderado | 10/06/2013 | 24/10/2013 |
EYLOCYL SL | Socio Unico | 11/05/2013 | 09/09/2013 |
EYLOCYL SL | Administrador Unico | 11/05/2013 | 09/09/2013 |
VINCULACIONES DE REGIDOR DE PEDRO SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REGIDOR DE PEDRO SILVIA
Apoderado
- Perez Francisco Eduardo
- Regidor De Pedro Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1574 , F 158, S 8, H TO 19453, I/A 89 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-45
Empresa: EYLOCYL SL
Administrador Unico
- Regidor De Pedro Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1441 , F 89, S 8, H VA 25704, I/A 2 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-47
Apoderado
- Regidor De Pedro Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559 , F 135, S 8, H TO 19453, I/A 71 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-45
Empresa: EYLOCYL SL
Administrador Unico
- Regidor De Pedro Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1441 , F 89, S 8, H VA 25704, I/A 1 (11/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-47
Empresa: EYLOCYL SL
Socio Único
- Regidor De Pedro Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1441 , F 89, S 8, H VA 25704, I/A 1 (11/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-47
Información de REGIDOR DE PEDRO SILVIA
Mostramos los datos de REGIDOR DE PEDRO SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REGIDOR DE PEDRO SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos