REGALIA BENEITEZ FELIX ADRIAN
Informe ejecutivo de REGALIA BENEITEZ FELIX ADRIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE REGALIA BENEITEZ FELIX ADRIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RDB INTERNATIONAL SPORT SA | Administrador Unico | 14/05/2024 | |
SPORTS EUROPE 93 SA | Administrador Unico | 05/06/2018 |
VINCULACIONES DE REGALIA BENEITEZ FELIX ADRIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REGALIA BENEITEZ FELIX ADRIAN
Empresa: RDB INTERNATIONAL SPORT SA
Administrador Unico
- Regalia Beneitez Felix Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 716179, I/A 10 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-28
Empresa: RDB INTERNATIONAL SPORT SA
Apoderado Solidario
- Regalia Beneitez Felix Adrian
- Torrijos Luna Azucena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40314 , F 193, S 8, H M 716179, I/A 5 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-28
Empresa: RDB INTERNATIONAL SPORT SA
Apoderado Solidario
- Regalia Beneitez Felix Adrian
- Torrijos Luna Azucena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40314 , F 192, S 8, H M 716179, I/A 4 (30/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-28
Empresa: SPORTS EUROPE 93 SA
Administrador Unico
- Regalia Beneitez Felix Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20091 , F 172, S 8, H M 354572, I/A 5 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-28
Información de REGALIA BENEITEZ FELIX ADRIAN
Mostramos los datos de REGALIA BENEITEZ FELIX ADRIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REGALIA BENEITEZ FELIX ADRIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos