REGALADO SANCHEZ ANGEL FEDERICO
Informe ejecutivo de REGALADO SANCHEZ ANGEL FEDERICO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REGALADO SANCHEZ ANGEL FEDERICO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLANET POWER TOOLS IBERICA SL | Apoderado | 28/12/2015 |
VINCULACIONES DE REGALADO SANCHEZ ANGEL FEDERICO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REGALADO SANCHEZ ANGEL FEDERICO
Empresa: PLANET POWER TOOLS IBERICA SL
Apoderado
- Regalado Sanchez Angel Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4590 , F 218, S 8, H BI 43480, I/A 6 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-48
Empresa: DILUMINIA JAL SL
Administrador Solidario
- Regalado Sanchez Angel Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29822 , F 4, S 8, H M 536570, I/A 2 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-28
Empresa: DILUMINIA JAL SL
Administrador Solidario
- Cestero Lopez Luis Gregorio
- Martinez Cabanas Julio
- Regalado Sanchez Angel Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29822 , F 1, S 8, H M 536570, I/A 1 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-74-28
Información de REGALADO SANCHEZ ANGEL FEDERICO
Mostramos los datos de REGALADO SANCHEZ ANGEL FEDERICO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REGALADO SANCHEZ ANGEL FEDERICO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos