REGALADO PAREJA RAFAEL ISAIAS
Informe ejecutivo de REGALADO PAREJA RAFAEL ISAIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE REGALADO PAREJA RAFAEL ISAIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOTORA DE VIVIENDAS DE LEVANTE SA | Consejero Delegado | 19/07/2021 | |
PROMOTORA DE VIVIENDAS DE LEVANTE SA | Consejero | 19/07/2021 | |
PROMOTORA DE VIVIENDAS DE LEVANTE SA | Presidente | 19/07/2021 | |
LLOREDA MEDITERRANIA SL | Administrador Unico | 16/06/2017 | |
CAFES COFFENZA SL | Administrador Unico | 20/05/2016 | |
MEDING TECNICA Y GESTION SA | Administrador Unico | 31/01/2013 | |
INSTITUTO MEDITERRANEO DE UROLOGIA Y ANDROLOGIA SL | Apoderado Solidario | 04/05/2010 |
VINCULACIONES DE REGALADO PAREJA RAFAEL ISAIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REGALADO PAREJA RAFAEL ISAIAS
Empresa: MEDING TECNICA Y GESTION SA
Administrador Unico
- Regalado Pareja Rafael Isaias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2153 , F 155, S 8, H A 49549, I/A 15 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-03
Empresa: PROMOTORA DE VIVIENDAS DE LEVANTE SA
Consejero Delegado
- Regalado Pareja Rafael Isaias
Consejero
- Garulo Galiana Gregorio
- Martin Gullon Alvaro
- Regalado Pareja Rafael Isaias
Presidente
- Regalado Pareja Rafael Isaias
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2760 , F 121, S 8, H A 5092, I/A 30 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-03
Empresa: PROMOTORA DE VIVIENDAS DE LEVANTE SA
Consejero Delegado
- Regalado Pareja Rafael Isaias
Consejero
- Garulo Galiana Gregorio
- Martin Gullon Alvaro
- Regalado Pareja Rafael Isaias
Presidente
- Regalado Pareja Rafael Isaias
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2760 , F 121, S 8, H A 5092, I/A 30 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-03
Empresa: PROMOTORA DE VIVIENDAS DE LEVANTE SA
Consejero
Presidente
- Regalado Pareja Rafael Isaias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2760 , F 121, S 8, H A 5092, I/A 29 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-03
Empresa: MEDING TECNICA Y GESTION SA
Administrador Unico
- Regalado Pareja Rafael Isaias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2153 , F 155, S 8, H A 49549, I/A 12 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-03
Empresa: LLOREDA MEDITERRANIA SL
Administrador Unico
- Regalado Pareja Rafael Isaias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3538 , F 39, S 8, H A 126152, I/A 3 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-03
Empresa: LANTICA OCCIDENTAL SL
Apoderado
- Regalado Pareja Rafael Isaias
- Regalado Pareja Rafael Isaias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2559 , F 35, S 8, H A 71501, I/A 7 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-03
Empresa: PROMOTORA DE VIVIENDAS DE LEVANTE SA
Consejero Delegado
- Regalado Pareja Rafael Isaias
Consejero
- Martin Gullon Alvaro
- Regalado Pareja Rafael Isaias
- Soler Cortes Roberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2760 , F 121, S 8, H A 5092, I/A 28 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-03
Empresa: CAFES COFFENZA SL
Administrador Unico
- Regalado Pareja Rafael Isaias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3948 , F 87, S 8, H A 150176, I/A 1 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-03
Empresa: RACO DEL MEDITERRANEO 2005 SL
Liquidador
- Regalado Pareja Rafael Isaias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935 , F 142, S 8, H A 92451, I/A 2 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-03
VER MAS ACTOS
Información de REGALADO PAREJA RAFAEL ISAIAS
Mostramos los datos de REGALADO PAREJA RAFAEL ISAIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REGALADO PAREJA RAFAEL ISAIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos