REGALADO CORISCO ANTONIO CESAR
Informe ejecutivo de REGALADO CORISCO ANTONIO CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 31
Empresas inactivas: 21
CARGOS DE REGALADO CORISCO ANTONIO CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
P3 PLUS LUNA SL | Administrador Solidario | 04/07/2018 | |
P3 PLUS C. G. A. ARENA SL | Administrador Solidario | 04/07/2018 | |
P3 PLUS C. G. A. ALTOS SL | Administrador Solidario | 04/07/2018 | |
P3 PLUS C. G. A. CENTRO SL | Administrador Solidario | 04/07/2018 | |
P3 PLUS SMILELAND SL | Administrador Solidario | 11/06/2018 | |
OWE PROMOCIONES E INVERSIONES SL | Socio Unico | 21/11/2017 | |
LAUCSAP CONSULTORES SL | Administrador Mancomunado | 01/08/2016 | |
APTIVIA CORP SL | Administrador Solidario | 28/11/2013 | |
ALVICORP-HABITARE SL | Apoderado Solidario | 17/07/2013 |
VINCULACIONES DE REGALADO CORISCO ANTONIO CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REGALADO CORISCO ANTONIO CESAR
Empresa: FORTIUS PARTNERS SA
Apoderado Solidario
- Gimenez Cervantes Miguel
- Regalado Corisco Antonio Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1868 , F 95, S 8, H CA 35848, I/A 9 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-11
Empresa: CORISCO INVERSIONES SL
Liquidador
- Regalado Corisco Antonio Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15501 , F 57, S 8, H M 260637, I/A 6 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-28
Empresa: CORISCO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Regalado Corisco Antonio Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15501 , F 57, S 8, H M 260637, I/A 6 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-28
Empresa: CENTRAL OPERATOR SL
Administrador Unico
- Regalado Corisco Antonio Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37763 , F 172, S 8, H M 672738, I/A 4 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-28
Empresa: LIVE REALLY BIG SL
Administrador Unico
- Regalado Corisco Antonio Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37802 , F 141, S 8, H M 673395, I/A 5 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-28
Empresa: INGRURETA SL
Administrador Unico
- Regalado Corisco Antonio Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30105 , F 21, S 8, H M 541917, I/A 6 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-28
Empresa: KA VIOÑO SL
Administrador Unico
- Regalado Corisco Antonio Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37761 , F 203, S 8, H M 672701, I/A 3 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-28
Empresa: POLAR CAPITAL DEVELOPMENT SL
Administrador Unico
- Regalado Corisco Antonio Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37787 , F 33, S 8, H M 673135, I/A 3 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-28
Empresa: KAGYD 2018 SL
Apoderado
- Regalado Corisco Antonio Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37424 , F 23, S 8, H M 667145, I/A 4 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-28
Empresa: INGRURETA SL
Administrador Unico
- Regalado Corisco Antonio Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30105 , F 20, S 8, H M 541917, I/A 5 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-28
VER MAS ACTOS
Información de REGALADO CORISCO ANTONIO CESAR
Mostramos los datos de REGALADO CORISCO ANTONIO CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REGALADO CORISCO ANTONIO CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos