REDRADO COTS CARMEN
Informe ejecutivo de REDRADO COTS CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE REDRADO COTS CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMOLAN 639 SL | Administrador Solidario | 31/12/2008 | 03/11/2011 |
AMOROS GESTION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA SL | Administrador Solidario | 22/09/2011 | |
AMOREDENT SL | Administrador Solidario | 21/07/2011 |
VINCULACIONES DE REDRADO COTS CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REDRADO COTS CARMEN
Empresa: AMOLAN 639 SL
Administrador Solidario
- Amoros Baixauli Francisco
- Redrado Cots Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37742 , F 3, S 8, H B 310627, I/A 3 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-08
Administrador Solidario
- Amoros Baixauli Francisco
- Redrado Cots Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35080 , F 29, S 8, H B 260215, I/A 3 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-08
Empresa: AMOREDENT SL
Administrador Solidario
- Amoros Baixauli Francisco
- Redrado Cots Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37554 , F 91, S 8, H B 303625, I/A 2 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-08
Empresa: AMOLAN 639 SL
Administrador Solidario
- Amoros Baixauli Francisco
- Redrado Cots Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37742 , F 2, S 8, H B 310627, I/A 2 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-9-08
Empresa: AMOLAN 639 SL
Administrador Solidario
- Porlan Figueredo Ricardo
- Redrado Cots Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37742 , F 2, S 8, H B 310627, I/A 2 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-9-08
Información de REDRADO COTS CARMEN
Mostramos los datos de REDRADO COTS CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REDRADO COTS CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos