REDONDO UGENA MARIA CARIDAD
Informe ejecutivo de REDONDO UGENA MARIA CARIDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE REDONDO UGENA MARIA CARIDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REDONDO Y UGENA SL | Administrador Solidario | 27/02/2017 | |
EXPLOTACIONES AVICOLAS JOSE LUIS REDONDO SA | Administrador Solidario | 04/04/2011 | |
EXPLOTACIONES AVICOLAS JOSE LUIS REDONDO SA | Apoderado Solidario | 02/08/2010 | |
REDONDO Y UGENA SL | Apoderado Solidario | 29/07/2010 |
VINCULACIONES DE REDONDO UGENA MARIA CARIDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REDONDO UGENA MARIA CARIDAD
Empresa: REDONDO Y UGENA SL
Administrador Solidario
- Redondo Ugena Jose Luis
- Redondo Ugena Maria Caridad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43297 , F 61, S 8, H M 764912, I/A 4 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-28
Administrador Solidario
- Redondo Ugena Jose Luis
- Redondo Ugena Maria Caridad
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 210, S 8, H TO 4164, I/A 20 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-45
Empresa: REDONDO Y UGENA SA
Administrador Solidario
- Redondo Ugena Jose Luis
- Redondo Ugena Maria Caridad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 66, S 8, H TO 3395, I/A 20 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-45
Empresa: IMPERIA AVICULTURA SL
Liquidador Solidario
- Redondo Ugena Jose Luis
- Redondo Ugena Maria Caridad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1123 , F 153, S 8, H TO 17945, I/A 3 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-45
Empresa: IMPERIA AVICULTURA SL
Administrador Solidario
- Redondo Ugena Jose Luis
- Redondo Ugena Maria Caridad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1123 , F 153, S 8, H TO 17945, I/A 3 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-45
Administrador Solidario
- Redondo Ugena Jose Luis
- Redondo Ugena Maria Caridad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 209, S 8, H TO 4164, I/A 16 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-45
Apoderado Solidario
- Redondo Ugena Jose Luis
- Redondo Ugena Maria Caridad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1210 , F 123, S 8, H TO 4164, I/A 15 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-45
Empresa: REDONDO Y UGENA SA
Apoderado Solidario
- Redondo Ugena Jose Luis
- Redondo Ugena Maria Caridad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 51, S 8, H TO 3395, I/A 17 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-45
Empresa: SALENTO SL
Apoderado
- Redondo Ugena Maria Caridad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5528 , F 211, S 8, H M 90480, I/A 18 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-28
Información de REDONDO UGENA MARIA CARIDAD
Mostramos los datos de REDONDO UGENA MARIA CARIDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REDONDO UGENA MARIA CARIDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos