REDONDO SANCHEZ ENCARNACION
Informe ejecutivo de REDONDO SANCHEZ ENCARNACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE REDONDO SANCHEZ ENCARNACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEM REDONDO SA | Administrador Unico | 13/09/2023 | |
MEM REDONDO SA | Apoderado Solidario | 05/11/2012 |
VINCULACIONES DE REDONDO SANCHEZ ENCARNACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REDONDO SANCHEZ ENCARNACION
Empresa: MEM REDONDO SA
Administrador Unico
- Redondo Sanchez Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11493 , F 28, S 8, H M 180444, I/A 9 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-28
Empresa: MEM REDONDO SA
Administrador Mancomunado
- Redondo Sanchez Encarnacion
- Redondo Sanchez Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11493 , F 28, S 8, H M 180444, I/A 9 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-28
Empresa: KARIVAN INMUEBLES SA
Administrador Unico
- Redondo Sanchez Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27664 , F 197, S 8, H M 498539, I/A 3 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28
Empresa: MEM REDONDO SA
Administrador Mancomunado
- Redondo Sanchez Encarnacion
- Redondo Sanchez Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11493 , F 27, S 8, H M 180444, I/A 8 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-28
Empresa: KARIVAN INMUEBLES SA
Administrador Unico
- Redondo Sanchez Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27664 , F 197, S 8, H M 498539, I/A 2 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-28
Empresa: MEM REDONDO SA
Apoderado Solidario
- Redondo Sanchez Encarnacion
- Redondo Sanchez Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11493 , F 27, S 8, H M 180444, I/A 7 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-28
Empresa: MEM REDONDO SA
Administrador Mancomunado
- Redondo Sanchez Encarnacion
- Redondo Sanchez Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11493 , F 26, S 8, H M 180444, I/A 6 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-28
Empresa: MEM REDONDO SA
Administrador Solidario
- Redondo Sanchez Encarnacion
- Redondo Sanchez Maria Jesus
- Redondo Sanchez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11493 , F 26, S 8, H M 180444, I/A 6 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-28
Empresa: TIMECOST SINERGY GROUP SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cobo Soriano Cristina
- Crespo Rosales Antonio
- Isabel Duesa Carlos
- Junquera Garcia Pablo Fernando
- Junquera Perez Tomas
- Redondo Sanchez Encarnacion
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26629 , F 135, S 8, H M 479908, I/A 4 (30/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-28
Empresa: TIMECOST SINERGY GROUP SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26629 , F 128, S 8, H M 479908, I/A 1 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-28
Información de REDONDO SANCHEZ ENCARNACION
Mostramos los datos de REDONDO SANCHEZ ENCARNACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REDONDO SANCHEZ ENCARNACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos