REDONDO SANCHEZ ALICIA
Informe ejecutivo de REDONDO SANCHEZ ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE REDONDO SANCHEZ ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISSENY D'ESPAIS ARS SL | Administrador Unico | 05/10/2012 | 14/08/2014 |
COMUNICACIONS GLOBALS MAVE SL | Administrador Unico | 02/01/2012 | |
COMUNICACIONS GLOBALS MAVE SL | Liquidador | 02/01/2012 | 02/01/2012 |
DEVYTECH SL | Administrador Unico | 02/01/2012 | |
DEVYTECH SL | Liquidador | 02/01/2012 | 02/01/2012 |
VINCULACIONES DE REDONDO SANCHEZ ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REDONDO SANCHEZ ALICIA
Empresa: DISSENY D'ESPAIS ARS SL
Administrador Unico
- Redondo Sanchez Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43386 , F 113, S 8, H B 427717, I/A 2 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-08
Empresa: DISSENY D'ESPAIS ARS SL
Administrador Unico
- Redondo Sanchez Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43386 , F 112, S 8, H B 427717, I/A 1 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-08
Empresa: DEVYTECH SL
Liquidador
- Redondo Sanchez Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36798 , F 178, S 8, H B 286878, I/A 2 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-08
Empresa: DEVYTECH SL
Administrador Unico
- Redondo Sanchez Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36798 , F 178, S 8, H B 286878, I/A 2 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-08
Empresa: COMUNICACIONS GLOBALS MAVE SL
Liquidador
- Redondo Sanchez Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36851 , F 103, S 8, H B 288892, I/A 4 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-08
Empresa: COMUNICACIONS GLOBALS MAVE SL
Administrador Unico
- Redondo Sanchez Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36851 , F 103, S 8, H B 288892, I/A 4 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-08
Información de REDONDO SANCHEZ ALICIA
Mostramos los datos de REDONDO SANCHEZ ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REDONDO SANCHEZ ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos