REDONDO PEREZ MARIA DEL ROSARIO
Informe ejecutivo de REDONDO PEREZ MARIA DEL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REDONDO PEREZ MARIA DEL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALAICO BURGALESA EXPLOTACIONES AGRICOLAS SL | Administrador Solidario | 21/12/2023 | |
PROMOCIONES Y ALQUILERES CENTRO SA | Consejero | 06/04/2018 |
VINCULACIONES DE REDONDO PEREZ MARIA DEL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REDONDO PEREZ MARIA DEL ROSARIO
Administrador Solidario
- Redondo Perez Gerardo
- Redondo Perez Jose Maria
- Redondo Perez Maria Del Rosario
- Redondo Perez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46135 , F 100, S 8, H M 810556, I/A 1 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-28
Empresa: PROMOCIONES Y ALQUILERES CENTRO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Collados Echenique Francisco Javier
- Redondo Perez Gerardo
- Redondo Perez Maria Del Rosario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28010 , F 66, S 8, H M 81222, I/A 44 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-28
Empresa: PROMOCIONES Y ALQUILERES CENTRO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Collados Echenique Francisco Javier
- Redondo Perez Gerardo
- Redondo Perez Maria Del Rosario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28010 , F 64, S 8, H M 81222, I/A 42 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-72-28
Empresa: SOLLER SA
Consejero Delegado
Consejero
- Redondo Perez Gerardo
- Redondo Perez Maria Del Rosario
- Redondo Perez Pablo
Presidente
Secretario
- Redondo Perez Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11606 , F 220, S 8, H M 66284, I/A 44 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-28
Empresa: SOLLER SA
Consejero Delegado
Consejero
- Redondo Perez Gerardo
- Redondo Perez Maria Del Rosario
- Redondo Perez Pablo
Presidente
Secretario
- Redondo Perez Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11606 , F 214, S 8, H M 66284, I/A 41 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-28
Empresa: SOLLER SA
Consejero Delegado
Consejero
- Briones Saenz De Tejada Ignacio
- Redondo Perez Gerardo
- Redondo Perez Maria Del Rosario
- Redondo Perez Pablo
Presidente
Secretario
- Redondo Perez Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11606 , F 210, S 8, H M 66284, I/A 36 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-28
Información de REDONDO PEREZ MARIA DEL ROSARIO
Mostramos los datos de REDONDO PEREZ MARIA DEL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REDONDO PEREZ MARIA DEL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos