REDONDO MENDOZA MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de REDONDO MENDOZA MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REDONDO MENDOZA MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALVAREZ REDONDO MENDOZA SL | Administrador Unico | 16/10/2013 | |
LICORES CACHE SL | Administrador Unico | 12/05/2011 |
VINCULACIONES DE REDONDO MENDOZA MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REDONDO MENDOZA MARIA ANGELES
Empresa: ZANGAMESTICOS SL
Administrador Unico
- Redondo Mendoza Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22389 , F 10, S 8, H M 399832, I/A 2 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-28
Administrador Unico
- Redondo Mendoza Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19187 , F 215, S 8, H M 335871, I/A 7 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-28
Empresa: LICORES CACHE SL
Administrador Unico
- Redondo Mendoza Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28308 , F 167, S 8, H M 509861, I/A 4 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-28
Administrador Unico
- Redondo Mendoza Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19187 , F 214, S 8, H M 335871, I/A 5 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-28
Administrador Solidario
- Redondo Mendoza Maria Angeles
- Serrano Fuentes Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19187 , F 214, S 8, H M 335871, I/A 5 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-28
Información de REDONDO MENDOZA MARIA ANGELES
Mostramos los datos de REDONDO MENDOZA MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REDONDO MENDOZA MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos