REDONDO MATEO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de REDONDO MATEO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE REDONDO MATEO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REDONDO Y UGENA SL | Administrador Unico | 29/07/2010 | 27/02/2017 |
EXPLOTACIONES AVICOLAS JOSE LUIS REDONDO SA | Apoderado | 06/06/2013 | |
EXPLOTACIONES AVICOLAS JOSE LUIS REDONDO SA | Administrador Unico | 29/07/2010 | 04/04/2011 |
SALENTO SL | Apoderado | 28/07/2009 | 29/07/2010 |
VINCULACIONES DE REDONDO MATEO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REDONDO MATEO JOSE LUIS
Empresa: REDONDO Y UGENA SA
Administrador Unico
- Redondo Mateo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 66, S 8, H TO 3395, I/A 20 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-45
Empresa: REDONDO Y UGENA SA
Administrador Unico
- Redondo Mateo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 66, S 8, H TO 3395, I/A 19 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-45
Apoderado
- Redondo Mateo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 210, S 8, H TO 4164, I/A 18 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-45
Administrador Unico
- Redondo Mateo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 209, S 8, H TO 4164, I/A 16 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-45
Administrador Unico
- Redondo Mateo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1210 , F 122, S 8, H TO 4164, I/A 14 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-45
Empresa: REDONDO Y UGENA SA
Administrador Unico
- Redondo Mateo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 51, S 8, H TO 3395, I/A 16 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-45
Empresa: SALENTO SL
Apoderado
- Redondo Mateo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5528 , F 210, S 8, H M 90480, I/A 16 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-28
Información de REDONDO MATEO JOSE LUIS
Mostramos los datos de REDONDO MATEO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REDONDO MATEO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos