REDONDO MARIN ARANZAZU
Informe ejecutivo de REDONDO MARIN ARANZAZU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE REDONDO MARIN ARANZAZU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANITAS HOLDING SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/07/2023 | |
SANITAS SA DE SEGUROS | Apoderado | 07/06/2023 | |
SANITAS HOLDING SL | Apoderado | 10/02/2023 | |
SANITAS SA DE SEGUROS | Apoderado | 02/02/2023 |
VINCULACIONES DE REDONDO MARIN ARANZAZU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REDONDO MARIN ARANZAZU
Empresa: SANITAS HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38397 , F 225, S 8, H M 584035, I/A 79 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-28
Empresa: SANITAS SA DE SEGUROS
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Blazquez Muñoz Miriam
- Cuellar Ponz Raquel
- Redondo Marin Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44581 , F 160, S 8, H M 117337, I/A 480 (07/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-111-28
Empresa: SANITAS HOLDING SL
Apoderado
- Blazquez Muñoz Miriam
- Escalona De Molina Miguel Jesus
- Mañero Trecu Ana
- Redondo Marin Aranzazu
- Villaescusa Gonzalez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38397 , F 223, S 8, H M 584035, I/A 75 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-28
Empresa: SANITAS SA DE SEGUROS
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39353 , F 208, S 8, H M 117337, I/A 476 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Información de REDONDO MARIN ARANZAZU
Mostramos los datos de REDONDO MARIN ARANZAZU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REDONDO MARIN ARANZAZU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos