REDONDO GARCIA ANA MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de REDONDO GARCIA ANA MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE REDONDO GARCIA ANA MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCION DEL TURISMO DE VALLADOLID SL | Apoderado | 11/11/2021 |
VINCULACIONES DE REDONDO GARCIA ANA MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REDONDO GARCIA ANA MARIA CARMEN
Consejero Delegado
- Redondo Garcia Ana Maria Carmen
Consejero
- Bustos Garcia Alberto
- Posada Gaitero Francisco Jose
- Puente Santiago Oscar
- Redondo Garcia Ana Maria Carmen
Presidente
Vicepresidente
- Redondo Garcia Ana Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1585 , F 46, S 8, H VA 21886, I/A 30 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-47
Apoderado
- Redondo Garcia Ana Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1585 , F 46, S 8, H VA 21886, I/A 27 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-47
Consejero Delegado
- Redondo Garcia Ana Maria Carmen
Consejero
- Alonso Monge Victor David
- Puente Santiago Oscar
- Redondo Garcia Ana Maria Carmen
Presidente
Vicepresidente
- Redondo Garcia Ana Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 30, S 8, H VA 21886, I/A 22 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-47
Consejero Delegado
- Redondo Garcia Ana Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 30, S 8, H VA 21886, I/A 19 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-47
Consejero Delegado
- Redondo Garcia Ana Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 29, S 8, H VA 21886, I/A 18 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-47
Consejero
- Puente Santiago Oscar
- Redondo Garcia Ana Maria Carmen
- Saravia Madrigal Manuel Victor
Presidente
Vicepresidente
- Redondo Garcia Ana Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 6, S 8, H VA 21886, I/A 13 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-47
Información de REDONDO GARCIA ANA MARIA CARMEN
Mostramos los datos de REDONDO GARCIA ANA MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REDONDO GARCIA ANA MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos