REDONDO DUEÑAS ANA MARIA
Informe ejecutivo de REDONDO DUEÑAS ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE REDONDO DUEÑAS ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUEBLES ANSER SL | Administrador Mancomunado | 09/08/2021 | |
DISEÑOS ANSER SL | Administrador Mancomunado | 26/07/2021 |
VINCULACIONES DE REDONDO DUEÑAS ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REDONDO DUEÑAS ANA MARIA
Empresa: MUEBLES ANSER SL
Administrador Mancomunado
- Martin Mora Servando
- Redondo Dueñas Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10849 , F 145, S 8, H M 171336, I/A 5 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-28
Empresa: MUEBLES ANSER SL
Administrador Unico
- Redondo Dueñas Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10849 , F 145, S 8, H M 171336, I/A 5 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-28
Empresa: DISEÑOS ANSER SL
Administrador Mancomunado
- Martin Mora Servando
- Redondo Dueñas Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30560 , F 197, S 8, H M 550021, I/A 3 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-28
Empresa: DISEÑOS ANSER SL
Administrador Unico
- Redondo Dueñas Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30560 , F 197, S 8, H M 550021, I/A 3 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-28
Empresa: DISEÑOS ANSER SL
Administrador Unico
- Redondo Dueñas Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30560 , F 194, S 8, H M 550021, I/A 1 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-28
Empresa: MUEBLES ANSER SL
Administrador Unico
- Redondo Dueñas Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10849 , F 144, S 8, H M 171336, I/A 3 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-28
Información de REDONDO DUEÑAS ANA MARIA
Mostramos los datos de REDONDO DUEÑAS ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REDONDO DUEÑAS ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos