REDONDO CRESPIN TOMAS
Informe ejecutivo de REDONDO CRESPIN TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE REDONDO CRESPIN TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASCENSORES SOLVER SL | Administrador Unico | 12/12/2013 | 19/11/2015 |
NEGRE Y BLANC BOCATERIA CASTELLAR SL | Liquidador | 11/03/2014 | 11/03/2014 |
NEGRE Y BLANC BOCATERIA CASTELLAR SL | Administrador Unico | 29/07/2011 | 11/03/2014 |
VINCULACIONES DE REDONDO CRESPIN TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REDONDO CRESPIN TOMAS
Empresa: ASCENSORES SOLVER SL
Administrador Unico
- Redondo Crespin Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44044 , F 183, S 8, H B 445527, I/A 2 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-08
Empresa: NEGRE Y BLANC BOCATERIA CASTELLAR SL
Liquidador
- Redondo Crespin Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42694 , F 174, S 8, H B 414502, I/A 3 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-08
Empresa: NEGRE Y BLANC BOCATERIA CASTELLAR SL
Administrador Unico
- Redondo Crespin Tomas
Liquidador
- Redondo Crespin Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42694 , F 174, S 8, H B 414502, I/A 3 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-08
Empresa: ASCENSORES SOLVER SL
Administrador Unico
- Redondo Crespin Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44044 , F 181, S 8, H B 445527, I/A 1 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-08
Empresa: NEGRE Y BLANC BOCATERIA CASTELLAR SL
Administrador Unico
- Redondo Crespin Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42694 , F 170, S 8, H B 414502, I/A 1 (29/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-152-08
Información de REDONDO CRESPIN TOMAS
Mostramos los datos de REDONDO CRESPIN TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REDONDO CRESPIN TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos