REDONDO CRESPIN CONCEPCION
Informe ejecutivo de REDONDO CRESPIN CONCEPCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REDONDO CRESPIN CONCEPCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASCENSORES SOLVER SL | Administrador Unico | 19/11/2015 | |
BOCATERIA BLANCO Y NEGRO SL | Apoderado | 05/04/2011 |
VINCULACIONES DE REDONDO CRESPIN CONCEPCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REDONDO CRESPIN CONCEPCION
Empresa: ASCENSORES SOLVER SL
Administrador Unico
- Redondo Crespin Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44044 , F 183, S 8, H B 445527, I/A 2 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-08
Empresa: BOCATERIA BLANCO Y NEGRO SL
Apoderado
- Redondo Crespin Concepcion
- Redondo Crespin Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42465 , F 88, S 8, H B 409103, I/A 2 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-08
Empresa: ASCENSORES MOVER SL
Apoderado
- Redondo Crespin Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39976 , F 81, S 8, H B 189373, I/A 11 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-08
Información de REDONDO CRESPIN CONCEPCION
Mostramos los datos de REDONDO CRESPIN CONCEPCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REDONDO CRESPIN CONCEPCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos